Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Navne | Virksomhedsform | xbrl | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Legale ejere: NS NewCo ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: FML Holding Ring ApS, THYLAND HOLDING ApS, NORDIC WATERPROOFING A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Vedtægter: 2024-06-07 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Sun Danmark A/S. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2024-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-05 tilføjes Navne: NORDIC SUN A/S (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 fjernes Navne: NORDIC SUN ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-05 tilføjes Vedtægter: 2024-04-05 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 fjernes Direktion: Preben Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-24 fjernes Revisor: Elite-Revision ApS, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den administrerende direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-18 tilføjes Bestyrelse: Preben Vestergaard (formand) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-18 tilføjes Direktion: Kim Slavensky (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-17 fjernes Direktion: Kim Slavensky (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-12-15 tilføjes Legale ejere: NORDIC WATERPROOFING A/S (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-12-15 tilføjes Reelle ejere: Preben Vestergaard, Kim Slavensky (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-14 fjernes Reelle ejere: Preben Vestergaard, Kim Slavensky (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Legale ejere: THYLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: BØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: THYLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Kim Slavensky (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-09-26 tilføjes Legale ejere: THYLAND HOLDING ApS, BØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-09-26 fjernes Legale ejere: Thyland Bøgh Holding ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-12 tilføjes Legale ejere: FML Holding Ring ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2021-09-12 fjernes Legale ejere: Mimo Holding Glud ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-11 fjernes Legale ejere: FML Holding Ring ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-12 tilføjes Reelle ejere: Preben Vestergaard (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: FML Holding Ring ApS, Mimo Holding Glud ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: 3MF HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolsagervej 5, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 tilføjes Direktion: Kim Slavensky (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2009-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, eksport, handel, investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2009-07-29)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Legale ejere: 3MF HOLDING ApS, Thyland Bøgh Holding ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2009-06-10 tilføjes Navne: NORDIC SUN ApS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-10 tilføjes Revisor: Elite-Revision ApS, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2009-06-10 tilføjes Stiftere: Thyland Bøgh Holding ApS, 3MF HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2009-06-10 tilføjes Vedtægter: 2009-06-10 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)