Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Binavne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Vildbjerg Pellets ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Fournaise Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Louise Wenche Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Ask Michael Munck (direktør) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-01 fjernes Direktion: Simon Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-01 fjernes Bestyrelse: Morten Hultberg Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Østergaard Nielsen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Torben Østergaard Nielsen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-01-02 tilføjes Binavne: Vildbjerg Pellets A/S (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-09-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Hultberg Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2021-09-13 fjernes Bestyrelse: Torben Herman Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: CM Biomass Holding A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: CM HOLDING A/S, Bigmove Holdings Limited (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Reelle ejere: Torben Østergaard Nielsen (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Simon Christensen, Sergey Genkin (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-09 tilføjes Vedtægter: 2021-09-09 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-26 fjernes Bestyrelse: Sergey Genkin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-04-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Legale ejere: Bigmove Holdings Limited (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: Sergey Genkin (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.133.333,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Simon Christensen, Sergey Genkin (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2019-06-26 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Simon Christensen, Sergey Genkin (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: Sergey Genkin (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 22, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.077.922,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: Sergey Genkin, Sergey Genkin (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-05-30 fjernes Legale ejere: Prudential Investments Foundation (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-05-31 tilføjes Reelle ejere: Sergey Genkin (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Legale ejere: Prudential Investments Foundation (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2012-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og kommissionsvirksomhed med biomasse samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (i) bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller (ii) et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2012-01-25 tilføjes Vedtægter: 2012-01-25 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2010-06-24 tilføjes Bestyrelse: Karl Mikael Ullman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2009-07-24)
Den 2009-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2009-07-01 tilføjes Bestyrelse: Sergey Genkin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Simon Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Legale ejere: CM HOLDING A/S (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: CM BIOMASS PARTNERS A/S (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Simon Christensen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2009-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Stiftere: Teknoinvest Limited, CM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)