Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BarkerBille A/S. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 9/9-2015 ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2016-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Techno Realinvest 2 ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-03-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jacob Christian Nielsen Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-17 fjernes Bestyrelse: Bent Bille (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 20, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 34, 3520 Farum (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: fb@barkerbille.com (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 34, 3520 Farum (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2009-06-10 tilføjes Bestyrelse: Bent Bille (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2009-06-10 tilføjes Direktion: Flemming Bille (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Legale ejere: Flemming Bille (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-09 fjernes Legale ejere: Flemming Bille (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Navne: TECHNOINVEST A/S (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bille (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2009-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Stiftere: Flemming Bille (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Vedtægter: 2009-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-26 tilføjes Legale ejere: Flemming Bille (offentliggjort 2017-10-25)