Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-07 fjernes Bestyrelse: Jørn Henrik Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-07 fjernes Direktion: Jørn Henrik Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2009-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANODAN DANMARK A/S. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Boldsen Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-20 tilføjes Vedtægter: 2016-10-20 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-20 fjernes Revisor: ND Revision Randers registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-05 tilføjes Bestyrelse: Jannick Boldsen Jakobsen (formand) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2015-05-05 fjernes Bestyrelse: Esther Dahl Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ND Revision Randers registreret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN, Mariager & Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 25, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 tilføjes Bestyrelse: Esther Dahl Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-02 tilføjes Direktion: Jørn Henrik Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2009-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Legale ejere: Jørn Henrik Jacobsen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2009-07-01 fjernes Legale ejere: Jørn Henrik Jacobsen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2009-07-02 tilføjes Navne: SCANODAN HOLDING A/S (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-07-02 tilføjes Reelle ejere: Jørn Henrik Jacobsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-07-02 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN, Mariager & Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Stiftere: SCANODAN DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2009-07-02 tilføjes Vedtægter: 2009-07-02 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-07-03)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2003-05-19 tilføjes Legale ejere: Jørn Henrik Jacobsen (offentliggjort 2015-05-19)