Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Binavne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Reelle ejere: Nanna Schou Pleidrup (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 tilføjes Binavne: Mano Motus ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-18 tilføjes Hjemmeside: www.nannaschou.dk (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: nannaschou@gmail.com (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Guldsmed Nanna Schou ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: MANO MOTUS ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Nanna Schou Pleidrup (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-01-01 fjernes Direktion: Grith Hørding Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Grith Hørding Pedersen, Nanna Schou Pleidrup (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-12-31)
Den 2013-08-01 fjernes Direktion: Pernille Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-31 tilføjes Legale ejere: Grith Hørding Pedersen, Nanna Schou Pleidrup (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2009-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 37, st., 1117 København K (offentliggjort 2009-12-02)
Den 2009-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 37, 1117 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-06 tilføjes Navne: MANO MOTUS ApS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2009-11-05 fjernes Navne: MØNT ApS (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 37, 1117 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Pernille Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (offentliggjort 2009-09-17)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: MØNT ApS (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Stiftere: Pernille Mouritzen, Nanna Schou Pleidrup, Grith Hørding Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)