Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Vedel Hansen | 07.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Dulong Hoff | 28.04.2020 | 07.05.2024 | adm. dir |
Christian Dulong Hoff | 22.05.2018 | 28.04.2020 | adm. dir |
Michael Brock Jeppesen | 01.09.2015 | 22.05.2018 | adm. dir |
Marianne Dulong Hoff | 01.07.2012 | 01.09.2015 | adm. dir |
Birgitte Falk | 01.04.2012 | 01.07.2012 | adm. dir |
Christian Dulong Hoff | 01.10.2010 | 01.04.2012 | adm. dir |
Marianne Dulong Hoff | 26.06.2009 | 14.09.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Dulong Hoff | 28.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Søndergaard Bihorac | 28.08.2023 | formand |
Marianne Dulong Hoff | 22.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anja Camilla El-idrissi Pedersen-Alajdi | 22.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dulong Hoff | 28.04.2020 | 27.08.2023 | formand |
Nikolaj Holtet Hoff | 02.01.2020 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Junge-Jensen | 02.01.2020 | 28.04.2020 | formand |
Nikolaj Holtet Hoff | 22.05.2018 | 01.01.2020 | formand |
Michael Brock Jeppesen | 01.09.2015 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dulong Hoff | 01.04.2012 | 22.05.2018 | formand |
Nikolaj Holtet Hoff | 01.01.2012 | 21.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Byager | 26.06.2009 | 22.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Elo Andersen | 26.06.2009 | 22.10.2009 | bestyrelsesmedlem |