Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LÆGÅRDS MALERFIRMA ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2009-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LÆGÅRDS FARVEHUS ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Lægårds Malerfirma ApS og i Lægårds Farvehus ApS samt at eje anparter / aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Legale ejere: Helge Lægaard Jensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-09-20 tilføjes Reelle ejere: Helge Lægaard Jensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2013-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 tilføjes Vedtægter: 2013-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelbyvej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 tilføjes Direktion: Helge Lægaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Navne: LÆGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET IVERSEN & HALD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Stiftere: Helge Lægaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)