Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CURRYINAHURRY ApS. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2009-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KIIN ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DIMSUM ApS. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2010-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RICEMARKED ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSENBORGSLOTSCAFE ApS. (offentliggjort 2021-10-16)
Den 2015-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FINCADEL KIIN KIIN ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2016-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kiin Kiin togo ApS. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvolden 4, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-02-05)
Den 2013-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 48, 2. 205., 1666 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 48, 2. 205., 1666 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 tilføjes Direktion: Lertchai Treetawatchaiwong (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andel i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Legale ejere: Lertchai Treetawatchaiwong (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Navne: LERTCHAI ApS (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-07-02 tilføjes Reelle ejere: Lertchai Treetawatchaiwong (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-07-02 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2009-07-02 tilføjes Stiftere: Lertchai Treetawatchaiwong (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Vedtægter: 2009-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)