Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Karl Johan Frandsen | 29.06.2009 | |
Paul Johan Frandsen | 29.06.2009 | |
Svend Aage Frandsen | 29.06.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PJF HOLDING, TVINGSTRUP ApS (CVR 33644108) | NORMAL | 13.06.2017 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
SKF HOLDING, TVINGSTRUP ApS (CVR 33644086) | NORMAL | 12.05.2011 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PJF HOLDING, TVINGSTRUP ApS (CVR 33644108) | 20.12.2016 | 12.06.2017 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
PJF HOLDING, TVINGSTRUP ApS (CVR 33644108) | 12.05.2011 | 19.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |