Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-02 fjernes Direktion: Rasmus Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-02 fjernes Navne: RASMUS ANDRESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Stiftere: Rasmus Andresen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-26 tilføjes Revisor: RINGKØBING AMTS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 44, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 44, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Rasmus Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: RASMUS ANDRESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Andresen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)