Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Bundsbæk Mouridsen | 01.11.2022 | 07.12.2022 | adm. dir |
Lasse Bundsbæk Mouridsen | 16.08.2022 | 19.08.2022 | direktør |
Jürgen Jessen | 01.07.2022 | 01.11.2022 | adm. dir |
Kristian Lyhne | 24.06.2009 | 01.07.2022 | direktør |
Ivar Lyhne Jensen | 24.06.2009 | 08.04.2015 | direktør |