Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-06 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service samt investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: Saltoftegård ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-10 fjernes Navne: HUNSEBY MAGLEMER VARMEVÆRK ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-11 fjernes Bestyrelse: Freddy Brøndum (suppleant) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2014-10-06 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-10-06 fjernes Revisor: STRANGE-DLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: oleseidenfaden@gmail.com (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2014-05-08 fjernes Kontaktoplysninger: ole.seidenfaden@mknet.dk (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2014-04-02 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Bestyrelse: Freddy Brøndum (suppleant) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fjernvarmeforsyning i Lolland Kommune i et afgrænset område. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-01-14 tilføjes Revisor: STRANGE-DLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Vedtægter: 2010-01-14 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-11-18 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2009-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.seidenfaden@mknet.dk (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunseby Kirkevej 32, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Direktion: Ole Seidenfaden (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Legale ejere: Ole Seidenfaden (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-06-30 tilføjes Navne: HUNSEBY MAGLEMER VARMEVÆRK ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Reelle ejere: Ole Seidenfaden (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Stiftere: Ole Seidenfaden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)