Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2014-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERMARK INVEST ApS. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Østermark Group ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERMARK INVEST ApS. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-07-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Østermark Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERMARK INVEST ApS. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØSTERMARK INVEST ApS. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2021-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BAK Henriksen Holding ApS. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2022-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østermark Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-12-15 fjernes Revisor: REVISORHUSET HOLSTEBRO P/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET HOLSTEBRO P/S (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubjerghøj 17, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Direktion: Bent Møller Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Legale ejere: Bent Møller Henriksen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-06-30 tilføjes Navne: BENT HENRIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Reelle ejere: Bent Møller Henriksen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Stiftere: Bent Møller Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Vedtægter: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)