Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalhaven 36, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalhaven 36, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VAD4U I/S. (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Incitu ApS. (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HKT INVEST ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: KK_DEVELOPMENT_2014 IVS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2021-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: siimii ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalhaven 36, 3660 Stenløse (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 15, 3. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 15, 3. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 15, 3. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 15, 3. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nysøvang 15, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: HKT INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nysøvang 15, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2015-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 11, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-02-01 tilføjes Legale ejere: HKT INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 11, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nysøvang 15, 2750 Ballerup (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2009-07-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-08-03)
Den 2009-07-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nysøvang 15, 2750 Ballerup (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2009-06-24 tilføjes Direktion: Henrik Kjærgaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Kjærgaard Thomsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2009-06-24 tilføjes Navne: HKT INVEST ApS (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2009-06-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kjærgaard Thomsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Stiftere: Henrik Kjærgaard Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Vedtægter: 2009-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-30)
Den 2009-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)