Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 24, 1369 København K (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsgade 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2013-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: NIGHT & DAY HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG NIGHT ApS. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SSS DAY ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SSS NIGHT ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2015-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Tour de Tisvilde ApS. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Butter ApS. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Butter ApS. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CM16 ApS. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: CM16 ApS. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LKG NIGHT ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Butter ApS. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: AEY ApS. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Cocktailkompagniet ApS. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Forest Agency ApS. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Cocktailkompagniet ApS. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Butter ApS. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: AEY ApS. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: GL24 A/S. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Villa Rosa ApS. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: GL24 A/S. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: GL24 A/S. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: 93.GLOBAL ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2023-07-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GL24 A/S. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsgade 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 3. tv., 1363 København K (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lennet@soepavillonen.dk (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 3. tv., 1363 København K (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 3. tv., 1363 København K (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 20, 3. tv., 1363 København K (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 62, 1. tv., 1650 København V (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 62, 1. tv., 1650 København V (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 4, 1. tv., 1416 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Gade 4, 1. tv., 1416 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 62, 1. tv., 1650 København V (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 62, 1. tv., 1650 København V (offentliggjort 2011-07-13)
Den 2011-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 3, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-08-23)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MBP ApS, REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 3, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-06-30 tilføjes Direktion: Simon Lennet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Legale ejere: Simon Lennet (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Navne: LENNET HOLDING ApS (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Lennet (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MBP ApS, REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Stiftere: Simon Lennet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)