Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Binavne: WWW.BIRTHEP.DK A/S, WWW.AGRITEAM.DK/RINGE A/S, WWW.AGRITEAM.DK/FYN A/S, BIRTHEP,RINGE A/S, BIRTHE PEDERSEN EJENDOMSMÆGLER A/S (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: birthep@birthep.dk (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: BIRTHE PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Navne: BIRTHE PEDERSEN A/S (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Reelle ejere: Birthe Larsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Stiftere: Birthe Larsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Bestyrelse: Allan Lyhr Larsen (formand) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Birthe Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2015-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lombjergevej 1, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt investering i fast ejendom og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2013-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2013-05-20 tilføjes Vedtægter: 2013-05-20 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2013-05-20 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-25 tilføjes Stiftere: Birthe Larsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-08-25 fjernes Stiftere: Birthe Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Legale ejere: Birthe Larsen, BIRTHE PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2009-07-02 fjernes Legale ejere: Birthe Larsen (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Reelle ejere: Birthe Larsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lombjergevej 1, 5750 Ringe (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2009-06-29 tilføjes Bestyrelse: Allan Lyhr Larsen (formand) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2009-06-29 tilføjes Binavne: WWW.BIRTHEP.DK A/S, WWW.AGRITEAM.DK/RINGE A/S, WWW.AGRITEAM.DK/FYN A/S, BIRTHEP,RINGE A/S, BIRTHE PEDERSEN EJENDOMSMÆGLER A/S (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Direktion: Birthe Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2009-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: birthep@birthep.dk (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Navne: BIRTHE PEDERSEN A/S (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Stiftere: Birthe Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2009-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)