Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2010-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: ONLINE-RESULTS A/S. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Kurseroguddannelser.dk ApS. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ReviewPilot ApS. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wine & Nature ApS. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-13 tilføjes Vedtægter: 2023-06-13 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-29 tilføjes Direktion: Lars Salmonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed inden for investering i værdipapirer og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Legale ejere: Lars Salmonsen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2009-06-28 fjernes Legale ejere: Lars Salmonsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-26 tilføjes Legale ejere: Lars Salmonsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-29 tilføjes Navne: LARS SALMONSEN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2009-06-29)
Den 2009-06-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Salmonsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2009-06-29 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Stiftere: Lars Salmonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Vedtægter: 2009-06-29 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2009-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-29)
Den 2009-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)