Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Palle Andersen | 26.06.2009 | |
Susanne Sonja Andersen | 26.06.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Saron Holding ApS (CVR 44835061) | NORMAL | 15.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bianca Andersen Holding ApS (CVR 44835053) | NORMAL | 15.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Robia Holding ApS (CVR 37169625) | 01.01.2016 | 15.05.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Bianca Andersen | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ronni Andersen | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
PALSAN HOLDING ApS (CVR 32277861) | 26.06.2009 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |