Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 14, 9600 Aars (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvej 14, 9600 Aars (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2015-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PKS ApS. (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-20 fjernes Direktion: Jens Axel Kruchov (direktør) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-10 tilføjes Legale ejere: PKS ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-09 fjernes Legale ejere: Jens Fonnesbæk (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Direktion: Jens Axel Kruchov (direktør) (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-04-15 fjernes Direktion: Jens Fonnesbæk (direktion) (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2013-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvej 14, 9600 Aars (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2013-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagavej 15 a., 9990 Skagen (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2013-09-20 tilføjes Direktion: Jens Fonnesbæk (direktion) (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2013-09-20 fjernes Direktion: Poul Kristian Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Legale ejere: Jens Fonnesbæk, Per Haugaard Sørensen (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2012-06-04 tilføjes Reelle ejere: Per Haugaard Sørensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagavej 15 a., 9990 Skagen (offentliggjort 2010-08-19)
Den 2010-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 49, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-15 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2009-09-29)
Den 2009-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 49, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Direktion: Poul Kristian Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive den af stifteren indskudte personlige virksomhed med drift af landbrugsvirksomhed, vindmøllevirksomhed, køb og salg af værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed samt eje aktier og anparter i selskaber, der driver tilsvarende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Navne: PKS ApS (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Stiftere: Poul Kristian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Vedtægter: 2009-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)