Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunøvej 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tunøvej 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunøvej 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tunøvej 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunøvej 15, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 5, 4891 Toreby L (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: cal@holtholding.dk (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 5, 4891 Toreby L (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2017-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 5, 4891 Toreby L (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: mogens@pvhansen.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at erhverve ejendomme, og ombygge disse med henblik på efterfølgende udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Vedtægter: 2011-02-17 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2009-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 5, 4891 Toreby L (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2009-06-26 tilføjes Binavne: BYFO BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Direktion: Carl Aksel Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2009-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@pvhansen.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2009-06-26 tilføjes Legale ejere: HOLT HOLDING ApS, MOGENS WEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-06-26 tilføjes Navne: ST. KIRKESTRÆDE 7 ApS (offentliggjort 2009-06-26)
Den 2009-06-26 tilføjes Reelle ejere: Carl Aksel Larsen, Mogens West Hansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2009-06-26 tilføjes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Stiftere: MOGENS WEST HOLDING ApS, HOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-26)
Den 2009-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)