Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-11-14 fjernes Direktion: Kim Friis Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-11-14 fjernes Navne: GALUFLEX ApS (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Stiftere: Tim Molbech Taxbøl, Martin Molbech Taxbøl, Kim Friis Hansen, Jakob Luther Borg Nordstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Jakob Luther Borg Nordstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorisvej 13, 2300 København S (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2009-06-22 tilføjes Direktion: Jakob Luther Borg Nordstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2009-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Navne: GALUFLEX ApS (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2009-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Stiftere: Tim Molbech Taxbøl, Martin Molbech Taxbøl, Kim Friis Hansen, Jakob Luther Borg Nordstrøm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Vedtægter: 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2009-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)