Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tykmosevej 49, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tykmosevej 49, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-07-01 tilføjes Bibranche: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tykmosevej 49, 4622 Havdrup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækmosen 24, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: robertlaulund@gmail.com (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækmosen 24, 2670 Greve (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 18, 2. th., 2670 Greve (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulent-, salgs- og importvirksomhed. Samt andre aktiviteter direktionen finder relevant for selskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 18, 2. th., 2670 Greve (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2011-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-06-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-06-24)
Den 2010-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdals Kvarter 65, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-25 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ASGER WIUFF ANDERSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdals Kvarter 65, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2009-06-19 tilføjes Direktion: Robert Poul Laulund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Legale ejere: Robert Poul Laulund (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2009-06-19 tilføjes Navne: S2C ApS (offentliggjort 2009-06-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Reelle ejere: Robert Poul Laulund (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2009-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ASGER WIUFF ANDERSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Stiftere: Robert Poul Laulund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)