Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolbergsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Direktion: Anders Vilhelm Bork Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-19 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: abh@optimatum.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET BORK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Navne: OPTIMATUM ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Reelle ejere: Anders Vilhelm Bork Hansen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET BORK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: abh@optimatum.dk (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-07-30 fjernes Kontaktoplysninger: abh@borkco.dk (offentliggjort 2016-07-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolbergsvej 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2011-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregårdsvej 54, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som konsulentvirksomhed med rådgivning af virksomheder. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2011-01-30 tilføjes Navne: OPTIMATUM ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2011-01-29 fjernes Navne: BORK & CO. ApS (offentliggjort 2009-07-18)
Den 2011-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2011-01-30 tilføjes Vedtægter: 2011-01-30 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: abh@borkco.dk (offentliggjort 2016-07-31)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregårdsvej 54, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 tilføjes Direktion: Anders Vilhelm Bork Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-19 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET BORK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Navne: BORK & CO. ApS (offentliggjort 2009-07-18)
Den 2009-06-19 tilføjes Reelle ejere: Anders Vilhelm Bork Hansen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET BORK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-27)