Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Binavne | Navne | Revisor | ||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapitalvaluta | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Claus Lindholt Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Bjarke Mollerup Bitsch (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-05-22 fjernes Binavne: MAABJERG BIOENERGY A/S, Maabjerg BioEnergy Drift A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-15 tilføjes Navne: Maabjerg Biogas A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Bestyrelse: Emil Brinch Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 fjernes Bestyrelse: Finn Orvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Direktion: Jørgen Larsen Tørnæs (direktør) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 fjernes Direktion: Claus Bøgeskov Mogensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Formål: Selskabet skal etablere, eje og drive biogasanlæg med henblik på at producere og levere biogas, elektricitet og varme samt herunder at afsætte restprodukter. Selskabet kan udøve aktiviteter med tilknytning til hovedvirksomheden nævnt i pkt. 3.1 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Legale ejere: Skovgaard BioEnergy A/S, MAABJERG BIOENERGY LEVERANDØRFORENING A.M.B.A (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 fjernes Legale ejere: Maabjerg Energy Center Holding A/S (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Skovgaard (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-12-19 tilføjes Hjemmeside: www.maabjergenergycenter.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mec-biogas.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@maabjerg-bioenergy.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-21 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-01-21 fjernes Bestyrelse: Nils Ulrik Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-20 fjernes Bestyrelse: Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2021-09-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, eje og drive et biogasanlæg med henblik på at producere og levere biogas, elektricitet og varme til andre forsyningsvirksomheder samt herunder at afsætte restprodukter. Selskabet kan udøve aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden nævnt i pkt. 3.1. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller af formanden i forening med den administrerende direktør, eller af næstformanden i forening med direktionen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-12-19 fjernes Bestyrelse: Mads Jakobsen (næstformand) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Flemming Odde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-25 tilføjes Bestyrelse: Flemming Odde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-24 fjernes Bestyrelse: Niels Viggo Lynghøj Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Christian Hagelskjær (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Jørgen Juhl Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Juhl Andreasen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Knud Schousboe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Viggo Lynghøj Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2018-02-22 fjernes Bestyrelse: Aage Juhl Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-21 fjernes Bestyrelse: Niels Viggo Lynghøj Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Margit Laumann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-05-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-24 tilføjes Binavne: Maabjerg BioEnergy Drift A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller af formanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-27 tilføjes Navne: Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2015-10-26 fjernes Navne: MAABJERG BIOENERGY DRIFT A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-27 tilføjes Vedtægter: 2015-10-27 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-01 fjernes Direktion: Jørgen Udby (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-05 tilføjes Legale ejere: Maabjerg Energy Center Holding A/S (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2015-05-04 fjernes Legale ejere: VESTFORSYNING VARME A/S, STRUER ENERGI FJERNVARME A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, eje og drive et biogasanlæg med henblik på at producere og levere biogas, elektricitet og varme til andre forsyningsvirksomheder samt herunder at afsætte restprodukter. 3.2 Selskabet kan herudover varetage aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden omfattet af § 3.1. De tilknyttede aktiviteter skal til enhver tid være omfattet af el- eller varmeforsyningslovgivningens regler om tilknyttet virksomhed, idet aktiviteterne skal udøves på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden i forening med en direktør, eller af næstformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Viggo Lynghøj Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Ole Agergaard Olsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 58.598.773,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Larsen Tørnæs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-22 fjernes Bestyrelse: Kristian Gade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 35.083.333,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Legale ejere: VESTFORSYNING VARME A/S, STRUER ENERGI FJERNVARME A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 33.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 32.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Agergaard Olsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-02 fjernes Bestyrelse: Ole Gravgaard Jensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Dåsbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-23 fjernes Bestyrelse: Eigil Vestergaard Bodilsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2009-02-24 tilføjes Bestyrelse: Eigil Vestergaard Bodilsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-24 tilføjes Binavne: MAABJERG BIOENERGY A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2009-02-24 tilføjes Direktion: Jørgen Udby (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2009-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af gas (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 21.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@maabjerg-bioenergy.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2009-02-24 tilføjes Navne: MAABJERG BIOENERGY DRIFT A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2009-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-02-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Stiftere: VESTFORSYNING VARME A/S, STRUER ENERGI FJERNVARME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2009-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)