Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhøjvej 18, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 163, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: ahj@powercon.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: POWERCON HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Power Technology II ApS. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Invest 2021 ApS. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 163, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 163, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Allan Holm Jørgensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-05-29 tilføjes Reelle ejere: Allan Holm Jørgensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2012-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marie Curies Alle 163, 1. th., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2012-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrdalstræde 116, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i højteknologiske selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-30 tilføjes Vedtægter: 2010-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrdalstræde 116, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-14 tilføjes Direktion: Allan Holm Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Navne: POWER TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2009-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-14 tilføjes Stiftere: Allan Holm Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2009-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)