Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsparken 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 1. th., 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2009-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIMPRO A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 25, 1. th., 6600 Vejen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevej 3, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-01-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Schelde (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 3, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2009-06-10 tilføjes Direktion: Poul Erik Schelde (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- eller finansieringsselskab samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Schelde (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2009-06-10 tilføjes Navne: POUL ERIK SCHELDE HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Vedtægter: 2009-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-08)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)