Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Kapital | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVEMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2023-06-23 tilføjes Vedtægter: 2023-06-23 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-06-16 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-16 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2021-12-31 tilføjes Navne: SDL Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-12-30 fjernes Navne: SDL HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2021-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-17)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2009-05-29 tilføjes Direktion: Søren Dines Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerandele i andre advokatselskaber - at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Legale ejere: Søren Dines Larsen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2009-05-29 tilføjes Navne: SDL HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2009-05-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Dines Larsen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2009-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Stiftere: Søren Dines Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Vedtægter: 2009-05-29 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)