Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martina Elisabeth Skorstengård Rahkonen | 25.02.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Eivind Wad-Sørensen | 18.06.2009 | 25.02.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Skorstengård Andersen | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martina Elisabeth Skorstengård Rahkonen | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christel Kloyd Ebsen | 06.12.2018 | 16.06.2022 | formand |
Karina Grosen Boldsen | 06.07.2017 | 06.12.2018 | formand |
Kasper Fey-Hansen | 06.07.2017 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Knud Eivind Wad-Sørensen | 25.02.2016 | 06.07.2017 | formand |
Karina Grosen Boldsen | 25.02.2016 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mette Wad Petersen | 18.06.2009 | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ilse Wad-Sørensen | 18.06.2009 | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Trine Wad Andersen | 18.06.2009 | 25.02.2016 | formand |