Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wulff Holm ApS. (offentliggjort 2015-02-07)
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dennis Holm, 413 Ørestad Syd ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Karina Holm, 401 Ørestad City ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-08 tilføjes Legale ejere: Laurits Wulff Holm, Esther Wulff Holm, Agnete Lis Wulff Larsen, Knud Larsen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-07-07 fjernes Legale ejere: Agnete Lis Wulff Larsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-08 tilføjes Reelle ejere: Laurits Wulff Holm, Esther Wulff Holm, Agnete Lis Wulff Larsen, Knud Larsen (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-07-07 fjernes Reelle ejere: Agnete Lis Wulff Larsen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-07-08 tilføjes Vedtægter: 2018-07-08 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i detailhandel og ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Legale ejere: Agnete Lis Wulff Larsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2012-06-11 tilføjes Reelle ejere: Agnete Lis Wulff Larsen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2011-01-27 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 17, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-12 tilføjes Direktion: Agnete Lis Wulff Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Navne: WULFF LARSEN INVEST ApS (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-12 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Stiftere: Agnete Lis Wulff Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)