Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trudslevvej 163, 9480 Løkken (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Børglum Klostervej 75, 9480 Løkken (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: h.balleby@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Tim Balleby Berg (formand) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Larsen (formand) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Henrik Balleby Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 fjernes Direktion: Lars Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Balleby Invest ApS (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: Niels Jørgensen, Jens Filip Mariegaard, Martin Mariegård, Lars Jensen, Jesper Larsen, Inger Margrete Andersen (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Balleby Madsen (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: Jesper Sass Balthazar-Christensen (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-27 fjernes Bestyrelse: Verner Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-25 fjernes Legale ejere: Verner Jensen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-01-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Sass Balthazar-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Anna Margrethe Otero (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børglum Klostervej 75, 9480 Løkken (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkensvej 821, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2015-01-13 tilføjes Bestyrelse: Inger Margrete Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2015-01-13 fjernes Bestyrelse: Leif Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-13 tilføjes Legale ejere: Inger Margrete Andersen (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2013-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af formanden for bestyrelsen i forening med 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Vedtægter: 2013-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkensvej 821, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2009-06-16 tilføjes Bestyrelse: Leif Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Direktion: Lars Jensen (direktion) (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2009-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: Anna Margrethe Otero, Verner Jensen, Jesper Sass Balthazar-Christensen, Niels Jørgensen, Jens Filip Mariegaard, Martin Mariegård, Lars Jensen, Jesper Larsen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2009-06-16 tilføjes Navne: VITTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Stiftere: Verner Jensen, Niels Jørgensen, Martin Mariegård, Leif Andersen, Lars Jensen, Jesper Sass Balthazar-Christensen, Jesper Larsen, Jens Filip Mariegaard, Anna Margrethe Otero (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)