Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: M.T.C. HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vårgyvelvej 16, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Direktion: Birgit Susanne Aunsbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-16 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Legale ejere: Carsten Dissing Nielsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Navne: BICATO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Stiftere: Carsten Dissing Nielsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-10-17 tilføjes Direktion: Birgit Susanne Aunsbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-10-17 fjernes Direktion: Carsten Dissing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-11 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2013-03-11 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vårgyvelvej 16, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Direktion: Carsten Dissing Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2009-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab for M.T.C. Holding ApS, der gennem ejerskab i Larsen & Frederiksen Elberegning ApS driver virksomhed med handel og fabrikation samt alle i forbindelse med nævnte formål stående aktiviteter. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-16 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: Carsten Dissing Nielsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Navne: BICATO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Stiftere: Carsten Dissing Nielsen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Vedtægter: 2009-06-16 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2009-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-20)