Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Haugsted Kirkegaard | 01.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Kodal Petersen | 16.11.2010 | 01.02.2016 | direktør |
Claus Walther Jensen | 16.06.2009 | 01.05.2023 | direktør |
Søren Simon Albrechtslund Larsen | 16.06.2009 | 01.02.2016 | direktør |
Per Nørgaard Lund | 16.06.2009 | 26.06.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ingeborg Nordviken Kristiansen | 13.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Ebbensgaard | 13.12.2023 | formand |
Lars Haugsted Kirkegaard | 19.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holst Elstrøm | 09.04.2018 | 13.12.2023 | formand |
Per William Hansen | 09.01.2017 | 19.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Walther Jensen | 01.02.2016 | 13.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Kodal Petersen | 01.02.2016 | 13.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Simon Albrechtslund Larsen | 01.02.2016 | 16.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skytte Jensen | 01.02.2016 | 09.04.2018 | formand |
Jan Larvid | 01.02.2016 | 09.01.2017 | bestyrelsesmedlem |