Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Lytzen Paulsen | 10.12.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lytzen Paulsen | 14.05.2009 | 10.12.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Frederik Otto Nagell | 07.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Linda Søholm Paulsen | 07.02.2022 | formand |
Thomas Lytzen Paulsen | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lytzen Paulsen | 01.07.2014 | 07.02.2022 | formand |
Linda Søholm Paulsen | 01.07.2014 | 06.02.2022 | bestyrelsesmedlem |