Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Revision fravalgt | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2014-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2014-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-30 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 22, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-15 tilføjes Direktion: Preben Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Navne: POKOSOLO ApS (offentliggjort 2009-06-16)
Den 2009-06-15 tilføjes Reelle ejere: Preben Overgaard (offentliggjort 2017-10-22)
Den 2009-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2009-06-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Vedtægter: 2009-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-16)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Legale ejere: Preben Overgaard (offentliggjort 2015-06-12)