Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdstræde 8, 1., 1452 København K (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 1, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 1, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2020-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 2., 1114 København K (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Vedtægter: 2020-08-25 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Bestyrelse: Per Rosendal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 2., 1114 København K (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 2., 1114 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-03-24 fjernes Bestyrelse: Per Chrom Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-15 tilføjes Bestyrelse: Katja Elisabeth Rosendal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2014-04-08 tilføjes Bestyrelse: Per Chrom Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-08 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og sælge computerspil og tilhørende produkter samt hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-12 tilføjes Legale ejere: GEKKO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-02-12 tilføjes Reelle ejere: Per Rosendal (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2013-02-12 tilføjes Vedtægter: 2013-02-12 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2013-02-12 fjernes Binavne: GUPPYWORKS GAMES ApS, GUPPYWORKS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 2., 1114 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2013-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1., 1112 København K (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2012-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 266.665,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 256.665,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: per@kongo.dk (offentliggjort 2012-05-10)
Den 2012-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 244.998,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1., 1112 København K (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 1112 København K (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 234.998,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 221.665,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Bestyrelse: Maz Henrik Spork (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 183.095,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 163.810,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 154.048,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 43, 1112 København K (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1112 København K (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 45, 1112 København K (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 tilføjes Bestyrelse: Maz Henrik Spork (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 139.524,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2010-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Binavne: GUPPYWORKS GAMES ApS, GUPPYWORKS ApS, GUPPYLIFE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Direktion: Per Rosendal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2010-03-26)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Navne: GUPPY ApS (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2009-05-20 tilføjes Stiftere: GEKKO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)