Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Direktion: Lars Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 125, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbærvej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lo@thescandinavian.dk (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-27 fjernes Revisor: Torben Victor Niehues (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre konsulent- og rådgivningsopgaver indenfor bilbranchen, investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2010-11-30 tilføjes Vedtægter: 2010-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbærvej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2009-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 57, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 57, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-12 tilføjes Direktion: Lars Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2009-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Legale ejere: Lars Overgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-06-12 tilføjes Navne: LGO INVEST & CONSULTING ApS (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-06-12 tilføjes Reelle ejere: Lars Overgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-06-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2009-06-12 tilføjes Revisor: Torben Victor Niehues (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)