Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 fjernes Direktion: Simon Tøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 fjernes Kontaktoplysninger: vejle@vinspecialisten.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 fjernes Navne: TV VIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Stiftere: Simon Tøttrup, Brian Vester (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Petershøjvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: vejle@vinspecialisten.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petershøjvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-13 tilføjes Direktion: Simon Tøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vinhandel, finansiering samt besiddelse af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Navne: TV VIN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Stiftere: Simon Tøttrup, Brian Vester (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Vedtægter: 2009-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)