Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvestensvej 17, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-10 fjernes Direktion: Thomas Rørbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: thro@post2.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-10 fjernes Navne: TH. RØRBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Revisor: Finn Ellgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Vedtægter: 2011-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Revisor: Finn Ellgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvestensvej 17, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: thro@post2.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Direktion: Thomas Rørbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Navne: TH. RØRBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)