Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niklas Laugesen | 09.06.2009 | 31.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Ekkelund | 11.05.2020 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lund | 11.05.2020 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Theill Eriksen | 11.05.2020 | 31.03.2022 | formand |
Mads Møller Schrøder | 27.01.2020 | 11.05.2020 | formand |
Martin Bøge Mikkelsen | 10.12.2018 | 27.01.2020 | formand |
Mads Møller Schrøder | 10.12.2018 | 26.01.2020 | næstformand |
Martin Bøge Mikkelsen | 13.04.2018 | 09.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Karstoft | 22.08.2017 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Amer Ramzan | 26.06.2015 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niklas Laugesen | 26.06.2015 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Møller Schrøder | 26.06.2015 | 09.12.2018 | formand |