Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Revisor: Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-08 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2012-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: INTRAMEDIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: IM Club ApS. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: INTRAMEDIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: IM Club ApS. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IM Club ApS. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INTRAMEDIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbredden 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Intramedic Holding A/S samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan herudover investere i finansielle aktiver, samt foretage andre finansielle dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: TENCHARP VENTURES ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 12, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2012-04-10)
Den 2012-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 10, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbredden 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbredden 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 tilføjes Direktion: Casper Lyngbo Hjort (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Navne: IM INVEST ApS (offentliggjort 2009-06-12)
Den 2009-06-09 tilføjes Reelle ejere: Casper Lyngbo Hjort (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2009-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-09 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Stiftere: TENCHARP VENTURES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-12)
Den 2009-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)