Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 5, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Vanting Bagger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Direktion: Thomas Vanting Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Hovedbranche: Overvågning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: SCADA SECURE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Stiftere: SCADA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-09 tilføjes Bestyrelse: Torben Bjerre-Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 fjernes Bestyrelse: Jesper Bruun Jørgensen Ørnskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og udøve kvalitets arbejde indenfor overvågning såvel i Danmark som udlandet samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Overvågning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 5, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-11 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bruun Jørgensen Ørnskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Direktion: Thomas Vanting Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Navne: SCADA SECURE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Stiftere: SCADA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)