Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 215, 2. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-03-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-10 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: blomsterkrigeren@me.com (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Navne: SHOKUNIN SUSHI ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Stiftere: Precharchan Sripirom, Carsten Frank Strandvad, Andreas Leth Jørnø (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Andreas Leth Jørnø (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-02-24 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-02-23 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: blomsterkrigeren@me.com (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2013-07-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2013-07-29 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 215, 2. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amsterdamhusene 1, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2011-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restaurationsbranchen ved etablering og drift af en eller flere sushirestauranter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-01-26 tilføjes Vedtægter: 2011-01-26 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-26 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-05-26 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amsterdamhusene 1, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2009-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V (offentliggjort 2009-08-19)
Den 2009-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V (offentliggjort 2009-08-19)
Den 2009-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålandsgade 14, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-05 fjernes Bestyrelse: Precharchan Sripirom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålandsgade 14, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 tilføjes Bestyrelse: Precharchan Sripirom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Direktion: Andreas Leth Jørnø (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-03-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-10 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Navne: SHOKUNIN SUSHI ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-06-10 tilføjes Stiftere: Precharchan Sripirom, Carsten Frank Strandvad, Andreas Leth Jørnø (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2009-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)