Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-23 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2012-11-23)
Den 2012-11-22 fjernes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjoltevej 11, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Interessenter: Mogens Erik Storm Hansen, Bent Arne Hansen (offentliggjort 2009-08-24)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Muldbjerggaard@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Navne: Søbjerggård I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Arne Hansen, Mogens Erik Storm Hansen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2009-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)