Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvej 18, 9370 Hals (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: CARSTEN HENRIKSEN HOLDING A/S, METTE & MOGENS MORTENSEN HOLDING A/S, BJELDBAK HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: HALS METAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Reelle ejere: Mogens Mortensen, Carsten Henriksen, John Bjeldbak (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-15 Statstidende Dekret
Den 2021-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: John Bjeldbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-10-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2012-07-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2011-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2011-03-09 tilføjes Vedtægter: 2011-03-09 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvej 18, 9370 Hals (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-27 tilføjes Direktion: John Bjeldbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Legale ejere: CARSTEN HENRIKSEN HOLDING A/S, METTE & MOGENS MORTENSEN HOLDING A/S, BJELDBAK HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Navne: HALS METAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Reelle ejere: Mogens Mortensen, Carsten Henriksen, John Bjeldbak (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2009-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)