Formål |
---|
Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi, byggeri og industri samt hermed beslægtet virksomhed. |
Sidst opdateret den 05.08.2024 og angivet som gældende fra 05.08.2024 (53 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi, byggeri og industri samt hermed beslægtet virksomhed | 05.08.2024 | |
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og foretage investeringer og anden dermed beslægtet virksomhed | 06.05.2019 | 04.08.2024 |
Selskabets formål er at være holdingselskab samt direkte eller gennem ejerbesiddelser at beskæftige sig med handel, import, eksport, produktion etc. af træbadekar samt anden dermed beslægtet virksomhed | 21.09.2009 | 05.05.2019 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 02.06.2009 (5596 dage). |
Branche |
---|
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210). |
Sidst opdateret den 19.08.2024 og angivet som gældende fra 30.07.2024 (59 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) | 30.07.2024 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 06.05.2019 | 29.07.2024 |
Uoplyst (999999) | 02.06.2009 | 05.05.2019 |
Revisionfravalgt |
---|
true. |
Sidst opdateret den 07.06.2023 og angivet som gældende fra 04.07.2022 (816 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 04.07.2022 | |
false | 10.03.2020 | 03.07.2022 |
true | 02.06.2009 | 09.03.2020 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 15.07.2020 | 04.07.2022 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 15.07.2020 | 04.07.2022 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 15.07.2020 | 04.07.2022 |
CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB | 08.04.2020 | 15.07.2020 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 10.03.2020 | 08.04.2020 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 10.03.2020 | 08.04.2020 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 10.03.2020 | 08.04.2020 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 01.12.2012 | 24.04.2014 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 01.12.2012 | 24.04.2014 |
AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S | 01.12.2012 | 24.04.2014 |
Barrett revisionsanpartsselskab | 01.07.2012 | 23.11.2012 |
A A REVISION I/S | 04.05.2011 | 01.07.2012 |
HOLM Consult | 02.06.2009 | 01.03.2011 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 08.06.2009 og angivet som gældende fra 02.06.2009 (5596 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
mt@tolderlund.nu. |
Sidst opdateret den 08.04.2021 og angivet som gældende fra 08.04.2021 (1268 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
mt@tolderlund.nu | 08.04.2021 | |
bogholderi@isco.as | 06.05.2019 | 07.04.2021 |
Telefonnummer |
---|
51330776. |
Sidst opdateret den 08.04.2021 og angivet som gældende fra 08.04.2021 (1268 dage). |
Navne |
---|
MT2009 HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 08.06.2009 og angivet som gældende fra 02.06.2009 (5596 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 21.09.2009 (5485 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |