Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 2 tv., 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 2 tv., 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 2 tv., 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-12-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåskærgade 54, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering i andre selskaber og nært beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-10 tilføjes Vedtægter: 2012-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåskærgade 54, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2009-06-01 tilføjes Direktion: Lars Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Legale ejere: Lars Knudsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2009-06-01 tilføjes Navne: LARS KNUDSEN INVEST ApS (offentliggjort 2009-06-04)
Den 2009-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Knudsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2009-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Stiftere: Q7 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-04)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)