Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 43-45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 fjernes Bestyrelse: Johnny Hauballe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Johnny Hauballe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: johnny.hauballe@filtac.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 fjernes Navne: FILTAC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Stiftere: KATANA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-13 tilføjes Bestyrelse: George Henry Black (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Zielinski (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, service- og produktionsvirksomhed, og hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Vedtægter: 2012-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-06 tilføjes Navne: FILTAC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-05 fjernes Navne: FILTAC ApS (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2010-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Zielinski (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 43-45, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 172, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 172, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Direktion: Johnny Hauballe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: johnny.hauballe@filtac.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Navne: FILTAC ApS (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Stiftere: KATANA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)