Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 262, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Direktion: Thomas Westergaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-02 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: DANLØFT A/S (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Navne: KRANSERVICE NORD ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Reelle ejere: Thomas Westergaard (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Stiftere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugkobbel 262, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Randbyvej 1, 9280 Storvorde (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Westergaard (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-01 fjernes Direktion: Preben Foldberg Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: DANLØFT A/S (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: FOLDBERG HOLDING ApS, Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Westergaard (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Legale ejere: FOLDBERG HOLDING ApS, Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-04-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-22 fjernes Legale ejere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2009-07-01 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randbyvej 1, 9280 Storvorde (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2009-06-02 tilføjes Direktion: Preben Foldberg Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2009-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kranservice, herunder service og eftersyn på kraner samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-06-02 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Legale ejere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2009-06-02 tilføjes Navne: KRANSERVICE NORD ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2009-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2009-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Stiftere: Preben Foldberg Nielsen (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Vedtægter: 2009-06-02 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2009-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)