Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørebakken 15, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 59, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ellgaard_@hotmail.com (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2012-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Raar ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K8 ASKER ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.H. PLAST EXTRUDERING ApS. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2022-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Podium ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 59, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 59, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-16 fjernes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-01-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 59, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2019-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Hedevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-07-13 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Hedevej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2009-04-30 tilføjes Direktion: Karsten Ellgaard Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Legale ejere: Karsten Ellgaard Skov (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2009-04-29 fjernes Legale ejere: Karsten Ellgaard Skov (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Ellgaard Skov (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2009-04-30 tilføjes Navne: K8 SKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-04-30 tilføjes Reelle ejere: Karsten Ellgaard Skov (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2009-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2009-04-30 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2009-04-30 tilføjes Stiftere: Karsten Ellgaard Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Vedtægter: 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)