Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-14 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-29 tilføjes Direktion: Handunnettie Chandima Mendis Wickremeratne (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Handunnettie Chandima Mendis Wickremeratne (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-13 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 tilføjes Legale ejere: Handunnettie Chandima Mendis Wickremeratne, Lotte Hindkjær Wickremeratne (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: MENDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-16 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2009-06-17)
Den 2009-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Breeltehøj 9, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Direktion: Handunnettie Chandima Mendis Wickremeratne (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2009-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor IT-ydelser, handel med software og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2009-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Legale ejere: MENDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2009-05-28 tilføjes Navne: MENDIS CONSULTING ApS (offentliggjort 2009-05-29)
Den 2009-05-28 tilføjes Reelle ejere: Handunnettie Chandima Mendis Wickremeratne, Lotte Hindkjær Wickremeratne (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2009-05-28 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Stiftere: MENDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2009-05-28 tilføjes Vedtægter: 2009-05-28 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2009-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-29)
Den 2009-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)